19Тра
2023
admin / Українцям / 0 comment
Хто був прем'єр міністром за Єльцина?
Поточна версія сторінки поки що не перевірялася досвідченими учасниками та може значно відрізнятися від версії, перевіреної 4 вересня 2021 року; перевірки вимагають 4 виправлення.
Члени Уряду
Посада | Міністр |
---|---|
Керівник Апарату Уряду Російської Федерації – Міністр Російської Федерації | Козак Дмитро Миколайович (19 серпня 1999 – 7 травня 2000; в. о. до 28 червня 2000) |
Міністр Російської Федерації | Лівшиць Олександр Якович (19 серпня 1999 – 7 травня 2000; в. о. до 28 червня 2000) |
З 16 січня 2020 року головою Уряду Російської Федерації є Михайло Володимирович Мішустін (з 30 квітня по 19 травня 2020 року на час хвороби прем'єра виконувачем обов'язків був Андрій Ремович Білоусов).
14 січня 1991 року головою Кабінету міністрів СРСР прем'єр-міністром СРСР був призначений Валентин Павлов.